Auskünfte zu Eva Kräuchi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eva Kräuchi
Publikationsnummer: 5894406, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Implenia Vorsorge B, in Basel, CH-270.7.002.686-8, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2009, S. 6, Publ. 5368254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuchi, Eva, von Niederösch, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Jean-Pierre, von Wangen SZ, in Clarens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlo, Roger, von Yvorne, in Gland, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foery, Thomas Paul, von Zug, in Hausen am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Roland, von Sumiswald, in Fislisbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4795120, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Implenia Vorsorge C, in Basel, CH-270.7.002.687-3, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 9, Publ. 4551384).
Name neu:
Implenia Vorsorge C in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 03.11.2008 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Jean-Pierre, von Wangen SZ, in Clarens, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merlo, Roger, von Yvorne, in Gland, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bubb, Christian, von Winterthur, in Jona, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kräuchi, Eva, von Niederösch, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehner, Jakob, von Untereggen, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmied, Eduard, von Wahlern und Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].
Publikationsnummer: 4600312, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Implenia Generalunternehmung AG, in Basel, CH-020.3.024.377-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2008, S. 6, Publ. 4375074).
Weitere Geschäftsadresse:
Via Vergiò, 6932 Lugano-Brenanzona. [bisher: Weitere Geschäftsstelle: Via Massagno 24, 6908 Lugano.].Weitere Geschäftsadresse: Chemin de l'Echo 1, 1213 Onex. [bisher: Weitere Geschäftsstelle: Rue du 31 Décembre 42, 1207 Genève.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheiwiller, Peter, von Waldkirch, in Hausen am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czeslik, Heinz, von Chur, in Zizers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grossmann, Daniel, von Schwyz, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gruenberg, Oliver, von Kilchberg ZH, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kräuchi, Eva, von Niederösch, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Polimeni, Ramon, italienischer Staatsangehöriger, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reuille, Claude André, von Cudrefin, in Cuarnens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christl, Stéphane, von Romanel-sur-Lausanne, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hirt, Rudolf, von Brugg, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.